Heinz Mäder
domicilié à Wettingen, de Innerthal Mandats actifs: Siemens Schweiz AG Connecté à: Emma Johanna Maria Falck, Rahul Jaikaran Chillar, Petru Johannes Huurinainen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Mäder" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Mäder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Mäder" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Mäder".
|
|
Heinz Mäder
domicilié à Uitikon Waldegg, de Zürich Mandats actifs: H. Mäder & Co Oberflächentechnik + Haustechnik Connecté à: Liselotte Mäder-Surber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Mäder" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Mäder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Mäder" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Mäder".
|
|
Heinz Mäder
domicilié à Opfikon, de Boswil Mandats actifs: Katholische Kirchenstiftung St. Anna, Opfikon-Glattbrugg, Genossenschaft Dorf-Träff Opfikon Connecté à: Stefan Hubertus Isenecker, Thomas Lichtleitner, Verena Olga Jung-Manz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Mäder" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Mäder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Mäder" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Mäder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Mäder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Mäder
Fabrication de composants électroniques
Production de verre et céramique
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture d’autres services aux entreprises
Fabrication de composants électroniques
Production de verre et céramique
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture d’autres services aux entreprises
Personnes privées avec le nom Heinz Mäder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Mäder
Numéro de publication: HR02-1005742468, Registre du commerce Zurich, (20)
Identech AG, in Winterthur, CHE-105.144.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Dr. Heinz, von Mühleberg und Fällanden, in Fällanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005237955, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Anna, Opfikon-Glattbrugg, in Opfikon, CHE-132.004.586, Stiftung (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741163).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung-Manz, Verena Olga, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Heinz, von Boswil, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1004741163, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Anna, Opfikon-Glattbrugg, in Opfikon, CHE-132.004.586, Wallisellerstrasse 20, 8152 Glattbrugg, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.07.1955. 22.08.2019.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Anna Opfikon-Glattbrugg und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. [Bemerkungen:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Schwegler, Johann, von Hergiswil bei Willisau, in Opfikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Georges C., von Mathon und Zürich, in Opfikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung-Manz, Verena Olga, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Felix, von Würenlingen, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Alex, von Zürich, Bauma und Wangen-Brüttisellen, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Heinz, von Boswil, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reding-Pommé, Susanne, von Glarus Nord, in Opfikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.