Curdin Mächler
domicilié à Weisslingen, de Winterthur Mandats actifs: Lumos Solar AG, LUMOS ELEKTRO AG Connecté à: Jonas Högger, Daniela Romann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Curdin Mächler" à jour.Vous suivez maintenant "Curdin Mächler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Curdin Mächler" à jour.Vous suivez maintenant "Curdin Mächler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Curdin Mächler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Curdin Mächler
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Curdin Mächler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Curdin Mächler
Numéro de publication: HR02-1006073771, Registre du commerce Zurich, (20)
Lumos Solar GmbH, in Lindau, CHE-137.233.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624214).
Statutenänderung:
21.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 162'923.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 141'761.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der bisherige und der neue Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Lumos Solar AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen im Energiesektor, insbesondere die Beratung, die Planung, das Engineering, die Installation, Energiemanagementlösungen und Wartung von Solaranlagen, Wärmepumpen, Ladestationen und weiteren Energieerzeugungsprodukten und von mit diesen zusammenhängenden weiteren Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Jonas, von Zollikon, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Mächler, Curdin, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005751356, Registre du commerce Zurich, (20)
LUMOS ELEKTRO AG, in Brütten, CHE-278.023.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Jan, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Bruno, von Zürich, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenschmid, Marco, von Bern, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Curdin, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Doris, von Zürich, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romann, Daniela, von Winterthur, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005741346, Registre du commerce Zurich, (20)
LUMOS ELEKTRO AG, in Brütten, CHE-278.023.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005574506).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Curdin, von Winterthur, in Weisslingen, mit Einzelunterschrift.