Steven Mark Lutz
domicilié à Uetendorf, de Heiden Mandats actifs: Steven Lutz Beratungen, Maxx Schweiz AG Connecté à: Lukas Maron Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Steven Mark Lutz" à jour.Vous suivez maintenant "Steven Mark Lutz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Steven Mark Lutz" à jour.Vous suivez maintenant "Steven Mark Lutz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Steven Mark Lutz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Steven Mark Lutz
Service concernant conseil aux entreprises
Autres commerces avec des biens divers
Service concernant conseil aux entreprises
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Steven Mark Lutz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Steven Mark Lutz
Numéro de publication: HR02-1005770171, Registre du commerce Berne, (36)
SL Holding AG, in Uetendorf, CHE-116.382.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538035).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maxx Schweiz AG, in Uetendorf (CHE-337.028.661), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 346'711.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 237'057.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Maxx Schweiz AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Grossistin im Industrie-, Rohstoff-, Landwirtschafts- und Dienstleistungssektor und damit verbunden den An- und Verkauf sowie den Handel von Produkten aller Art. Die Gesellschaft bezweckt zudem die operative und strategische Unterstützung von in den entsprechenden Branchen tätigen Personen sowie den Handel und Vertrieb von Produkten und geistigem Eigentum unter eigenen, geschützten Marken und damit verbunden die Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, weiterveräussem oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Steven, von Heiden, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004969615, Registre du commerce Berne, (36)
Steven Lutz Beratungen, in Uetendorf, CHE-358.087.221, Thunstrasse 49, 3661 Uetendorf, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Unternehmensberatung / Geschäftsleitungsmandate, Verkaufsunterstützung, Schulungen.
Eingetragene Personen:
Lutz, Steven, von Heiden, in Uetendorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004676613, Registre du commerce Berne, (36)
Kilag AG, in Uetendorf, CHE-103.041.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Steven, von Heiden, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Robert, von Heiden, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.