Vincent Luisier
domicilié à Fully, de Leytron Mandats actifs: Médidranse SA Connecté à: Philippe Marc André Zufferey, Paula Felix, Frédéric Bruchez Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Luisier" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Luisier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Luisier" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Luisier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincent Luisier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincent Luisier
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Personnes privées avec le nom Vincent Luisier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincent Luisier
Numéro de publication: HR02-1004741024, Registre du commerce Valais, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, société anonyme (No. FOSC 50 du 13.03.2018, Publ. 4108853).
Modification des statuts:
02.10.2019.
Nouvelle adresse:
Route de la Gravenne 14, 1933 Sembrancher.
Nouveau but:
exploitation d'un centre médical, mise à disposition d'infrastructures médicales, exercice de toutes activités dans les domaines médical et paramédical ou s'y rapportant directement ou indirectement (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications aux actionnaires:
par e-mail, par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Gilbert Yves, de Liddes, à Orsières, vice-président, avec signature collective à deux;
Grumel, Lucile, citoyenne française, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Luisier, Vincent, de Leytron, à Fully, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zufferey, Philippe Marc André, de Anniviers, à Martigny-Combe, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004550310, Registre du commerce Valais, (621)
Mountain-Air SA, à Bagnes, CHE-108.004.798, société anonyme (No. FOSC 129 du 08.07.2015, Publ. 2257803).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Luisier, Stéphane, de Bagnes, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux avec Nicholas Hammond ou Simon Glasgow;
Luisier, Vincent, de Bagnes, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux avec Nicholas Hammond ou Simon Glasgow.
Inscription ou modification de personne(s):
Hammond, Nicholas, citoyen britannique, à Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux avec Vincent Luisier ou Stéphane Luisier];
Glasgow, Simon, citoyen britannique, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux avec Vincent Luisier ou Stéphane Luisier].
Numéro de publication: 2064809, Registre du commerce Valais, (621)
L'Escale-Bagnes Sàrl, à Bagnes, CHE-114.450.373, société à responsabilité limitée (No. FOSC 155 du 13.08.2008, p. 16, Publ. 4611110).
Modification des statuts:
10.03.2015.
Nouvelle raison sociale:
A Larza Sàrl.
Nouvelle adresse:
Route de Corberaye 32, 1934 Le Châble VS.
Nouveau but:
exploitation d'établissements publics, d'hôtels, de 'Bed & Breakfast' (B&B), de résidences d'hébergement, de tourisme (cf statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Luisier, Vincent, de Bagnes, à Villette (Bagnes), associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Luisier, Stéphane, de Bagnes, à Villette (Bagnes), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Luisier, Albane Françoise, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.