Urs Beat Lütolf
domicilié à Kerns, de Emmen Mandats actifs: BWB - Altenrhein AG, BWB - Aloxyd AG et plus Connecté à: Michael Graf, Urs Scheuber, René Ooms et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Beat Lütolf" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Beat Lütolf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Beat Lütolf" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Beat Lütolf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Beat Lütolf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Beat Lütolf
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
Production du produits métalliques
Gestion d’entreprise et administration
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
Production du produits métalliques
Gestion d’entreprise et administration
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
Personnes privées avec le nom Urs Beat Lütolf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Beat Lütolf
Numéro de publication: HR02-1005161111, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BWB - Altenrhein AG, in Thal, CHE-102.559.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005081048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Myrtha, von Zürich, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Bernhard, von Stans, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4353561, Registre du commerce Berne, (36)
Aloxyd AG, in Grosshöchstetten, CHE-112.575.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feissli, Kurt, von Ins, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Oliver, von Zeiningen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Andreas, von Zürich, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Martin Andreas, von Seedorf (UR), in Oberbipp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feissli, Hermann, von Ins, in Gwatt (Thun) (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gwatt (Thun), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meingast, Claudia, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Marc, von Dagmersellen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Martin, von Eggiwil, in Grünen (Sumiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2959013, Registre du commerce Argovie, (400)
Iten Galvanik AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-115.793.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923651).
Statutenänderung:
01.07.2016.
Firma neu:
BWB-Iten AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Hans Peter, von Zug, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten-Da Rosa, Manuela, von Zug, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Oliver, von Zeiningen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Andreas, von Zürich, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Martin, von Zug, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meingast, Claudia, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Marc, von Dagmersellen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.