Beat Ludin
domicilié à Olten, de Emmen et Wauwil Mandats actifs: Life Imaging Services GmbH Connecté à: Franco Del Principe Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Ludin" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Ludin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Ludin" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Ludin".
|
|
Beat Ludin
domicilié à Lachen, de Emmen Mandats actifs: Sifloor AG Connecté à: Jean-Pierre Renggli, Christian Richter, Nicola Carmen Birbaumer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Ludin" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Ludin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Ludin" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Ludin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Ludin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Ludin
Fabrication de composants électroniques
Fabrication des produits chimiques
Fabrication de composants électroniques
Fabrication des produits chimiques
Personnes privées avec le nom Beat Ludin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Ludin
Numéro de publication: HR02-1005759910, Registre du commerce Lucerne, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 2570 vom 23.03.2023 Sifloor AG, in Sursee, CHE-105.195.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludin, Beat, von Emmen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005710721, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sifloor AG, in Sursee, CHE-105.195.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Heinz, von Affoltern im Emmental, in Hägendorf, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Jena (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludin, Beat, von Emmen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Jean-Pierre, von Rothenburg, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005707478, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
RDM Roland Dietrich AG, in Allschwil, CHE-115.372.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludin, Beat, von Emmen und Wauwil, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Del Principe, Franco, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Roland, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Monika, von Winterthur, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].