Dr. med. vet. Oskar Charles Luder
domicilié à Säriswil, de Höchstetten Mandats actifs: Heidmoos AG Connecté à: Eva Luchsinger, Christoph Lorenz Luchsinger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Oskar Charles Luder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Oskar Charles Luder
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Oskar Charles Luder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Oskar Charles Luder
Numéro de publication: HR02-1005376864, Registre du commerce Berne, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Wohlen bei Bern, CHE-109.078.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005325776, Registre du commerce Berne, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Wohlen bei Bern, CHE-109.078.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luchsinger, Christoph Lorenz, von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 953121, Registre du commerce Berne, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Bern, CH-035.3.029.504-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971480).
Statutenänderung:
24.06.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Luder + Luchsinger, in Wohlen bei Bern (CH-036.2.056.128-2), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 476'001.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 157'295.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übertragende Kollektivgesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung bei der übernehmenden Gesellschaft. Da die Gesellschafter der übertragenden Kollektivgesellschaft die einzigen Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft sind, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Sitz neu:
Wohlen bei Bern.
Domizil neu:
Heidmoosweg 19, 3049 Säriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevag Treuhand- und Revisions AG, in Münsingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenkel, Marc Tuomas, von Riehen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident mit Einzelunterschrift];
Luchsinger, Christoph Lorenz, von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inspecta Revision AG (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.