Peter Link
domicilié à Zuzwil, de Sommeri Mandats actifs: Splitfit AG Connecté à: Maria Fuchs Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Link" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Link".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Link" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Link".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Link
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Link
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Peter Link
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Link
Numéro de publication: HR02-1005729030, Registre du commerce Berne, (36)
Private Hochschule Wirtschaft PHW Bern AG, in Bern, CHE-112.405.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Link, Peter, von Oberdiessbach, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kmoch, Lukas, von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004779058, Registre du commerce Berne, (36)
Private Hochschule Wirtschaft PHW Bern AG, in Bern, CHE-112.405.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Jakob J. Dr., von Schüpfheim, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von May-Granelli, Sandra, von Bern und Frutigen, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hollenstein, Ambrosius, von Mosnang, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manach, François, von Hauenstein-Ifenthal, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stephan, Gunter Prof. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Link, Peter, von Oberdiessbach, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Bern].
Numéro de publication: 3213055, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Splitfit AG, in Ebnat-Kappel, CHE-100.617.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6639946).
Statutenänderung:
01.12.2016.
Sitz neu:
Zuzwil SG.
Domizil neu:
Alpsteinstrasse 12b, 9524 Zuzwil .
Zweck neu:
Beschaffung, Vermietung und Verwaltung von Wohnungen und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, damit zusammenhängende Rechte erwerben und vergeben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht] [gestrichen: Weitere Adresse: Alpsteinstrasse 12b, 9524 Zuzwil].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Link, Peter, von Sommeri, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Maria, von Wängi, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.