Tim Lindenberger
domicilié à Kappel, de Fehren Mandats actifs: Team Lindenberger Immobilien GmbH, Lindenberger Invest AG Connecté à: Jannika Jätzold Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tim Lindenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Tim Lindenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tim Lindenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Tim Lindenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tim Lindenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tim Lindenberger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Tim Lindenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tim Lindenberger
Numéro de publication: HR02-1006010102, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Team Lindenberger Immobilien GmbH, in Therwil, CHE-468.405.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenberger, Rosmarie, von Fehren, in Ettingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenberger, Tim, von Fehren, in Kappel (SO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Jätzold, Jannika, deutsche Staatsangehörige, in Kappel (SO), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005251249, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lindenberger Invest AG, in Therwil, CHE-348.415.192, Oberwilerstrasse 2, 4106 Therwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Erwerb, Verkauf, Bewirtschaftung von Liegenschaften sowie Dienstleistungen in den Bereichen Bautreuhand, Projektierung, Planung, Realisation von Bauvorhaben als Generalunternehmerin sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und errichten. Sie kann Wertschriften erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lindenberger, Tim, von Fehren, in Langenbruck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005014860, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Team Lindenberger Immobilien GmbH, in Binningen, CHE-468.405.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823994).
Statutenänderung:
27.10.2020.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Oberwilerstrasse 2, 4106 Therwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenberger, Tim, von Fehren, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Langenbruck].