Jui-Yi Lin
domicilié à Le Grand-Saconnex, de Taïwan Mandats actifs: IBPS Switzerland, Institut Fo Guang Shan Connecté à: Li-Ya Chou, Yuen Yi Liu, Mei-Chu Fan et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jui-Yi Lin" à jour.Vous suivez maintenant "Jui-Yi Lin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jui-Yi Lin" à jour.Vous suivez maintenant "Jui-Yi Lin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jui-Yi Lin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jui-Yi Lin
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Jui-Yi Lin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jui-Yi Lin
Numéro de publication: HR02-1005733350, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CHE-110.401.223, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wu, Yi Chen, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Chiu, Sheung Lin Florence, britische Staatsangehörige, in Antwerpen (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lee, Yuen Ching, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Houang, Ting Lai, französische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lin, Jui-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Hitzkirch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Chou, Li-Ya, deutsche Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liu, Yuen Yi, deutsche Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fan, Mei-Chu, britische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tsai, Pei-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4916410, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBPS Switzerland, bisher in Gelfingen, CH-100.7.018.889-1, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 7, Publ. 4058562).
Sitz neu:
Hitzkirch. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Urkunde].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lin, Jui-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gelfingen];
Chong, Suit Heong, Bürgerin von Malaysia, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Gelfingen];
Huynh, Thanh Lan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gelfingen, in Gelfingen];
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg (CH-170.3.026.650-0), Revisionsstelle [bisher: in Hünenberg].
Numéro de publication: 4058562, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBPS Switzerland, in Gelfingen, CH-100.7.018.889-1, Führung eines Zentrums für Chinesen und andere interessierte Personen in der Schweiz für gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Anlässe, insbesondere auch für die Einführung von Kindern und... Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 21.07.2003, S. 8, Publ. 1092174).
Domizil neu:
Heideggstrasse 46, 6284 Gelfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quan, Kiet Hien, von Olten, in Gelfingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wu, Yi Chen, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Lin, Jui-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Gelfingen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Chong, Suit Heong, Bürgerin von Malaysia, in Gelfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Houang, Ting Lai, französische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huynh Luu, Le Thuong, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huynh, Thanh Lan, von Gelfingen, in Gelfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trinh, Kiet Gia, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, Revisionsstelle.