Lothar Limbeck
domicilié à Pratteln, de Allemagne Mandats actifs: Verein Jugendprojekte Connecté à: Matthias Jeker, Timo Georg Martin Bindler, Thomas Wolf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lothar Limbeck" à jour.Vous suivez maintenant "Lothar Limbeck".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lothar Limbeck" à jour.Vous suivez maintenant "Lothar Limbeck".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lothar Limbeck
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lothar Limbeck
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Lothar Limbeck
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lothar Limbeck
Numéro de publication: 4005217, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Verein Jugendprojekte, in Muttenz, CHE-109.841.785, Verein (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, Publ. 6110684).
Statutenänderung:
24.03.2017.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Matthias, von Mümliswil-Ramiswil, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Gabriel, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bindler, Timo G.M., von Basel, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Wolf, Florian, von Zell (LU) und Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Müller, Christian, von Melchnau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Müller, Matthias, von Melchnau, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wolf, Thomas, von Zell (LU) und Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5770368, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Frey & Partner, bisher in Basel, CH-270.2.000.236-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 4).
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Unterer Rütschetenweg 47a, 4133 Pratteln.
Beginn:
1.01.1996.
Zweck:
Personalberatung, IT-, Medien-, Personaldienstleistungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Frey, Dominique, von Zürich und Dielsdorf, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numéro de publication: 3387952, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Compuprog D. Frey & M. Häfliger, in Basel, CH-270.2.000.236-8, EDV-Dienstleistungen usw., Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 13.04.2000, S. 2502).
Firma neu:
Frey & Partner.
Domizil neu:
Rheingasse 15, 4058 Basel.
Zweck neu:
Personalberatung, IT-, Medien-, Personaldienstleistungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Martin, von Fischbach, in Riehen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limbeck, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.