Dietmar Liebold
domicilié à Dornach, de Birsfelden Mandats actifs: Bodywork Center GmbH Connecté à: Janine Hug Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dietmar Liebold" à jour.Vous suivez maintenant "Dietmar Liebold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dietmar Liebold" à jour.Vous suivez maintenant "Dietmar Liebold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dietmar Liebold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dietmar Liebold
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Personnes privées avec le nom Dietmar Liebold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dietmar Liebold
Numéro de publication: 4930712, Registre du commerce Argovie, (400)
Compuware AG, in Baden, CH-270.3.001.675-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 1, Publ. 4293576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebold, Dietmar, von Birsfelden, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Simon, von Wyssachen, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4866886, Registre du commerce Zurich, (20)
Bodywork Center GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.437-8, c/o Janine Hug, Nordstrasse 51, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schule für Massage und Körperarbeit sowie eines Massagezentrums. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Liebold, Dietmar, von Birsfelden, in Dornach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hug, Janine, von Schwaderloch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Argovie, (400)
Compuware AG, bisher in Basel, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2001, S. 8149).
Gründungsstatuten:
14.01.1991.
Statutenänderung:
26.03.2002.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Täfernstrasse 3, 5400 Baden.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Arthur, von Tägerwilen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planken, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Liebold, Dietmar, von Birsfelden, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Herger, Andreas, von Spiringen, in Pfungen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].
Zweigniederlassung:
Zürich (HR Zürich) [wie bisher].