Yves Alain Leutwyler
domicilié à Unterengstringen, de Zürich Mandats actifs: onehundred GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Alain Leutwyler" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Alain Leutwyler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Alain Leutwyler" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Alain Leutwyler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yves Alain Leutwyler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yves Alain Leutwyler
Services de publicité
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Yves Alain Leutwyler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yves Alain Leutwyler
Numéro de publication: HR02-1005599053, Registre du commerce Zurich, (20)
onehundred GmbH, in Unterengstringen, CHE-105.614.960, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973769).
Statutenänderung:
24.10.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung, insbesondere in den Bereichen Marketing, Gastronomie, Energie und Handel, sowie den Handel aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Doris Maria, von Zürich, in Unterengstringen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Yves Alain, von Zürich, in Unterengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lija (MT), mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004973769, Registre du commerce Zurich, (20)
onehundred GmbH, in Unterengstringen, CHE-105.614.960, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, S.0, Publ. 1733189).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Yves Alain, von Zürich, in Lija (MT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterengstringen];
Leutwyler, Doris Maria, von Zürich, in Unterengstringen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7031650, Registre du commerce Zurich, (20)
Constantia Investment AG, in Zürich, CH-020.3.926.943-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6427196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Yves, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Einzelunterschrift.