Christian Leschhorn
domicilié à Trachslau, de Horgen Mandats actifs: LeMa Genuss AG Connecté à: Alexandre Antonio Mäder, Nadja Leschhorn Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Leschhorn" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Leschhorn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Leschhorn" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Leschhorn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Leschhorn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Leschhorn
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Christian Leschhorn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Leschhorn
Numéro de publication: 3853405, Registre du commerce Schwyz, (130)
Landhaus Sonne AG, bisher in Dürnten, CHE-106.957.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159468).
Statutenänderung:
30.10.2017.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
c/o Christian Leschhorn, Rütiweg 1, 8840 Trachslau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leschhorn, Antonietta, von Losone, in Dürnten, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Leschhorn-Basler, Antonietta, von Horgen, in Rapperswil-Jona];
Leschhorn, Christian, von Horgen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil-Jona];
Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CH-020.4.025.432-6)].
Numéro de publication: 2533751, Registre du commerce Zurich, (20)
Leschhorn-Progast GmbH, in Gossau ZH, CHE-102.950.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 32, Publ. 5394848).
Firma neu:
Leschhorn-Progast GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leschhorn, Christian, von Horgen, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5081190, Registre du commerce Zurich, (20)
Hotel Sonne Dürnten AG, , in Dürnten, CH-020.3.000.900-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2005, S. 16, Publ. 3080354).
Statutenänderung:
06.05.2009.
Firma neu:
Landhaus Sonne AG.
Domizil neu:
Oberdürntnerstrasse 1, 8635 Dürnten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotel- und Gastrobetrieben im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinoni, Romeo, von Goldingen, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Beat, von Würenlos, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, André, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmed, Arthur, von Disentis/Mustér, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gohl Treuhandgesellschaft AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leschhorn, Christian, von Horgen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leschhorn-Basler, Antonietta, von Horgen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser & Partner Treuhand GmbH (CH-020.4.025.432-6), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.