Richard H. H. Lehner
domicilié à Sion, de Bürchen Mandats actifs: Theologen-Konvikt Salesianum, Freiburg Connecté à: Nicolas Paul Corpataux, Pius Reinhold Gemperli, Jürg Stuker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard H. H. Lehner" à jour.Vous suivez maintenant "Richard H. H. Lehner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard H. H. Lehner" à jour.Vous suivez maintenant "Richard H. H. Lehner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Richard H. H. Lehner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Richard H. H. Lehner
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Richard H. H. Lehner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Richard H. H. Lehner
Numéro de publication: HR02-1005998680, Registre du commerce Valais, (600)
Lehner AG, Schreinerei, in Bürchen, CHE-107.025.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Ried-Brig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Hubert, von Bürchen, in Leuk, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005390468, Registre du commerce Valais, (626)
Priesterseminar Sitten, in Sion, CHE-440.514.431, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Sion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vergère, Stéphane, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genoud, Louis Philippe, genannt Philippe, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Pierre Yves, von Semsales, in Sion, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rotzer, Daniel, von Gampel-Bratsch, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005141530, Registre du commerce Valais, (626)
Priesterseminar Sitten, in Sion, CHE-440.514.431, Rue de la Tour 12, 1950 Sion, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
27.08.1964. 30.10.2014. 22.03.2021.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Bereitstellung der materiellen Mittel, die für die Ausbildung der künftigen Priester für das Bistum Sitten erforderlich sind. Die Ausbildung umfasst die menschliche, geistliche, wissenschaftliche und kulturelle sowie die pastorale Bildung.
Aufsichtsbehörde:
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Auf-sicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Sion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vergère, Stéphane, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Pierre Yves, von Semsales, in Sion, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.