Barbara Lehmann Rickli
domicilié à Thun, de Murten Mandats actifs: Kalisymboly AG, Stipendienfonds der Stadt Thun et plus Connecté à: Markus Stephan Rickli-Lehmann, Sarah Melanie Beutler, Sabina Rupp et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Lehmann Rickli" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Lehmann Rickli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Lehmann Rickli" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Lehmann Rickli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Barbara Lehmann Rickli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Barbara Lehmann Rickli
Office de notaire et avocat
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services fiduciaires
Office de notaire et avocat
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Barbara Lehmann Rickli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Barbara Lehmann Rickli
Numéro de publication: HR02-1005745932, Registre du commerce Berne, (36)
Stipendienfonds der Stadt Thun, in Thun, CHE-110.389.786, Stiftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notter, Peter, von Boswil, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Angelika, von Uzwil, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Sarah Melanie, von Lenk, in Gwatt (Thun), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann Rickli, Barbara, von Murten, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rupp, Sabina, von Hilterfingen, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005062410, Registre du commerce Berne, (36)
Kalisymboly AG, in Thun, CHE-384.210.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, S.0, Publ. 1068291).
Statutenänderung:
22.12.2020.
Domizil neu:
Blümlimattweg 1, 3600 Thun.
Zweck neu:
Rechtsberatungen;
Geschäftsführungen;
Betrieb eines Schneesportsimulators;
Kauf, Verwaltung, Verkauf von Grundstücken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickli, Markus, von Thun und Thunstetten, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lehmann Rickli, Barbara, von Murten, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004623312, Registre du commerce Berne, (36)
Stipendienfonds der Stadt Thun, in Thun, CHE-110.389.786, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Eva, von Zürich und Bülach, in Thun, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann Rickli, Barbara, von Murten, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberg, Thomas Mike, von Beinwil (Freiamt), in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Fiechter, Philipp, von Willadingen, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Yvonne, von Hasle bei Burgdorf, in Hilterfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saameli, Werner Konrad, von Zürich, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Angelika, von Uzwil, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.