Denise Lehmann
domicilié à Lausen, de Nuglar-St. Pantaleon Mandats actifs: Lehmann Herrenmode AG Connecté à: Bruno Lehmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Lehmann" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Lehmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denise Lehmann" à jour.Vous suivez maintenant "Denise Lehmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Denise Lehmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Denise Lehmann
Commerce des vêtements
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Denise Lehmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Denise Lehmann
Numéro de publication: HR02-1005392210, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lehmann Herrenmode AG, in Lausen, CHE-258.980.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, S.0, Publ. 1453975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann-Provenzano, Annina, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Denise, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Bruno, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1453975, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Lehmann Herrenmode AG, in Lausen, CHE-258.980.636, Hauptstrasse 124, 4415 Lausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes mit Herrenkonfektionsartikeln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, errichten, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
40 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'B. Lehmann' (CHE-107.785.012), in Lausen, gemäss Vertrag vom 04.02.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 358'333.85 und Passiven von CHF 12'927.10, wofür 40 Namenaktien zu CHF 5'000.00 ausgegeben und CHF 145'406.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lehmann, Bruno, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehmann-Provenzano, Annina, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Denise, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
NSO Security GmbH, in O f t r i n g e n , Fischerweg 109, 4665 Oftringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.07.2000.
Zweck:
Bewachungs- und Sicherheitsdienst sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bumbacher, Alexander, von Menzingen, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Lehmann, Denise, von Zofingen, in Oftringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.