Christa Lehmann
domicilié à Aarwangen, de Vechigen Mandats actifs: Verbund Mosacher AG Connecté à: Claudia Bill, Fritz Lehmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christa Lehmann" à jour.Vous suivez maintenant "Christa Lehmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christa Lehmann" à jour.Vous suivez maintenant "Christa Lehmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christa Lehmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christa Lehmann
Agriculture (diverse)
Agriculture (diverse)
Personnes privées avec le nom Christa Lehmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christa Lehmann
Numéro de publication: HR02-1005556354, Registre du commerce Berne, (36)
Lehmann AgroForst AG, in Mattstetten, CHE-394.289.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338769).
Statutenänderung:
31.08.2022.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Fritz, von Vechigen, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bill, Claudia, von Appenzell und Münchenbuchsee, in Mattstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Christa, von Vechigen, in Aarwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Pascal Urs, von Radelfingen, in Radelfingen b. Aarberg (Radelfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bill, Markus Christian, von Münchenbuchsee, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005450943, Registre du commerce Berne, (36)
Verbund Mosacher AG, in Mattstetten, CHE-491.809.836, Jegenstorfstrasse 21, 3322 Mattstetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lehmann, Fritz, von Vechigen, in Mattstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Christa, von Vechigen, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Claudia, von Appenzell, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005338769, Registre du commerce Berne, (36)
Lehmann AgroForst AG, in Mattstetten, CHE-394.289.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, S.0, Publ. 6993562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Fritz, von Vechigen, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bill, Claudia, von Appenzell und Münchenbuchsee, in Mattstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Christa, von Vechigen, in Aarwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.