Kurt M. Lang
domicilié à Greppen, de Allemagne Mandats actifs: dynamic management lang Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt M. Lang" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt M. Lang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt M. Lang" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt M. Lang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt M. Lang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt M. Lang
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Kurt M. Lang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt M. Lang
Numéro de publication: HR02-1005830015, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ANAQUESTRA GmbH, bisher in Greppen, CHE-102.109.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538285).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
c/o Guido Mägerle, Spendtrottengut 12, 8203 Schaffhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland sowie den Erwerb von immateriellen Werten zur Lizenzierung an ihre Tochtergesellschaften. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, diesen Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien oder Bürgschaften für Tochtergesellschaften. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, diesen Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien oder Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Kurt M., deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mägerle, Guido, von Gachnang, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005538285, Registre du commerce Lucerne, (100)
ANAQUESTRA GmbH, in Greppen, CHE-102.109.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688525).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marx, Dr. Jan Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: in Köln (DE), mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Lang, Kurt M., deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004661081, Registre du commerce Lucerne, (100)
ANAQUESTRA GmbH, in Greppen, CHE-102.109.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S.10, Publ. 4564898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Kurt M., deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Marx, Dr. Jan Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].