Christoph Charles Landolt
domicilié à Langenthal, de Aarau Connecté à: Stefan Kropf, Edith Gertrud Liniger-Landolt, Edith Gertrud Liniger-Landolt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Charles Landolt" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Charles Landolt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Charles Landolt" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Charles Landolt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Charles Landolt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Charles Landolt
Commerce de détail de produits des loisirs
Commerce de biens de consommation
Services fiduciaires
Commerce de détail de produits des loisirs
Commerce de biens de consommation
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Christoph Charles Landolt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Charles Landolt
Numéro de publication: 1215319, Registre du commerce Berne, (36)
4feet AG, in Bern, CH-020.3.029.594-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, Publ. 6590950).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christoph, von Aarau, in Langenthal, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kropf, Stefan, von Oberlangenegg, in Sumiswald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6743274, Registre du commerce Berne, (36)
Nyala AG, in Langenthal, CH-053.3.017.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6326006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liniger, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Langenthal, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christoph Charles, von Aarau, in Langenthal, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liniger-Landolt, Edith Gertrud, von Wohlen bei Bern, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6735150, Registre du commerce Berne, (36)
Kocher AG, in Bern, CH-035.3.005.060-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2004, S. 3, Publ. 2366056).
Statutenänderung:
14.06.2012.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
c/o Christoph Landolt, Schützenstrasse 24, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, veräussern und vergeben. .
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtige Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb der weltweiten Rechte an der Marke 'Royce' zu einem Maximalpreis von CHF 20'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liniger, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolfisberg Treuhand, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christoph Charles, von Aarau, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.