Anita Kuster-Zellweger
domicilié à Walchwil, de Engelberg et Teufen (AR) Mandats actifs: VDS Service GmbH, Verband Dyslexie Schweiz (VDS) Connecté à: Tatiana Frick Shakarchi, Patrizia Nägeli-Noto, Tatiana Frick Shakarchi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anita Kuster-Zellweger" à jour.Vous suivez maintenant "Anita Kuster-Zellweger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anita Kuster-Zellweger" à jour.Vous suivez maintenant "Anita Kuster-Zellweger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anita Kuster-Zellweger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anita Kuster-Zellweger
Autre services dans l'éducation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autre services dans l'éducation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Anita Kuster-Zellweger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anita Kuster-Zellweger
Numéro de publication: HR02-1004772321, Registre du commerce Zoug, (170)
Parrot's Technology GmbH, in Zug, CHE-101.019.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, S.0, Publ. 6496450).
Domizil neu:
c/o office team ag, Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster-Zellweger, Anita, von Engelberg und Teufen AR, in Walchwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Martin, von Engelberg, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4799932, Registre du commerce Zoug, (170)
Parrot's Technology GmbH, in Zug, CH-170.4.002.988-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2001, S. 6813).
Statutenänderung:
05.12.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster-Zellweger, Anita, von Engelberg und Teufen AR, in Walchwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kuster, Martin, von Engelberg, in Walchwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Registre du commerce Zoug, (170)
Parrot's Technology GmbH, Sitz R i s c h .
Domizil:
c/o Silamon GmbH, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 29.08.2000.
Zweck:
Verkauf, Produktion, Handel, Engineering und Consulting im Hightechbereich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften errichten, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kuster, Martin, Heimat Engelberg, in Walchwil, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000;
Kuster-Zellweger, Anita, Heimat Engelberg, Teufen AR, in Walchwil, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000.