Engin Kundak
domicilié à Leytron, de Leytron Mandats actifs: MAVI Carole Confection Sàrl en liquidation Connecté à: Metin Kundak Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Engin Kundak" à jour.Vous suivez maintenant "Engin Kundak".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Engin Kundak" à jour.Vous suivez maintenant "Engin Kundak".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Engin Kundak
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Engin Kundak
Fabrication de vêtements
Fabrication de vêtements
Personnes privées avec le nom Engin Kundak
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Engin Kundak
Numéro de publication: 5423322, Registre du commerce Valais, (626)
MAVI Carole Confection Sàrl, à Sierre, CH-626.4.005.688-3, Société à responsabilité limitée (FOSC no 149 du 04.08.2005, p. 13, publ. 2960960).
Modification des statuts:
5.11.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Kundak, Engin, de Leytron, à Leytron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [précédemment: à Pont-de-la-Morge (Sion)]. Selon déclaration du gérant du 05.11.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 2013404, Registre du commerce Valais
MAVI Carole Confection Sàrl, à Sierre, achat et vente d'habits, de cuirs et tous travaux de couture, société à responsabilité limitée (FOSC no 74 du 18.04.2002, p. 16, publ. 433216).
Modification des statuts:
17.11.2003.
Personne et signature radiée:
Sermier, Carole, de Arbaz, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Kundak, Engin, de Leytron, à Pont-de-la-Morge (Sion), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--. [statuts modifiés sur un point non soumis à publication].