Nico Kugler
domicilié à Liestal, de Egnach Mandats actifs: Ericius Liustatio GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nico Kugler" à jour.Vous suivez maintenant "Nico Kugler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nico Kugler" à jour.Vous suivez maintenant "Nico Kugler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nico Kugler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nico Kugler
Exploiter des bars
Exploiter des bars
Personnes privées avec le nom Nico Kugler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nico Kugler
Numéro de publication: HR02-1005907823, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Basel, CHE-109.346.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegger, Maria Grazia, von Kilchberg (ZH), in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Sheila, von Ebnat-Kappel, in Schiers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kugler, Nicolaj Peter Johannes, von Basel, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marentini, Beat, von Adliswil, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Barbara, von Neckertal, in Fläsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortega Wagner, Elena Antonie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perochena Geiger, Maria Cristina, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popovic, Kristina, von Zürich, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005865616, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ericius Liustatio GmbH, in Liestal, CHE-392.966.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavegn, Dominic, von Tujetsch, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kugler, Nico, von Egnach, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numéro de publication: HR02-1005668169, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Beat-Stiftung, in Basel, CHE-420.975.929, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397677).
Name neu:
Beat-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 07.12.2022 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Bernard Marcel, von Genève, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kugler, Barbara Maria, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kugler, Andreas Beat, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kugler, Nicolaj Peter Johannes, von Basel, in Tuggen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].