Rolf Küng
domicilié à Rubigen, de Heiligenschwendi Mandats actifs: Max Frank AG Connecté à: Manfred Hanrath, Mathias Ehrensberger, Casal Domingo Fedele et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
|
|
Rolf Küng
domicilié à Wohlen, de Aristau Mandats actifs: Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger, WG-Guggisberg AG et plus Connecté à: Manuel Portmann, Guido Küng, Mario Bertschi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
|
|
Rolf Küng
domicilié à Muri, de Beinwil (Freiamt) Mandats actifs: Rolf Küng GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
|
|
Rolf Küng
domicilié à Zuchwil, de Krauchthal Mandats actifs: K Kreativ Immo AG Connecté à: Michael Küng Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Küng" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Küng".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Küng
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Küng
Production et traitement de matériau de construction
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Production et traitement de matériau de construction
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Rolf Küng
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Küng
Numéro de publication: HR02-1005951462, Registre du commerce Argovie, (400)
Kinderheim Klösterli Mariae Krönung, Stiftung Rohn und Borsinger, in Wettingen, CHE-107.143.345, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005892348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Rolf, von Aristau, in Wohlen (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005906026, Registre du commerce Berne, (36)
Patronale Fürsorgestiftung der Burkhardt AG Bern, in Bern, CHE-109.766.238, Stiftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004882010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Rolf, von Eriswil, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipf, Roger, von Marthalen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005788678, Registre du commerce Soleure, (241)
K Kreativ Immo AG, in Zuchwil, CHE-371.458.420, Luterbachstrasse 22, 4528 Zuchwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2023. 03.07.2023.
Zweck:
Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Nutzung und Verwaltung, Vermittlung, Konzeptionierung, Förderung, Finanzierung, Realisierung sowie Erstellung von und Handel mit Immobilien bzw. Immobilienprojekten aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.06.2023 das Grundstück Grundbuch Zuchwil Nr. 969 mit den darauf lastenden Grundpfandschulden, wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Küng, Rolf, von Krauchthal, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.