lic. oec. HSG Christoph Theodor Küng
domicilié à Erlenbach, de Aristau Mandats actifs: Hochalpines Institut Ftan AG, KAISER PARTNER MANAGEMENT SERVICES ANSTALT et plus Connecté à: Caroline Ann Taylor, Fraser White, Christian Marcus Arnold Gürtler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "lic. oec. HSG Christoph Theodor Küng" à jour.Vous suivez maintenant "lic. oec. HSG Christoph Theodor Küng".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "lic. oec. HSG Christoph Theodor Küng" à jour.Vous suivez maintenant "lic. oec. HSG Christoph Theodor Küng".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Theodor Küng
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Theodor Küng
Exploitation des collèges
Services fiduciaires
Gestion de fonds
Exploitation des collèges
Services fiduciaires
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Christoph Theodor Küng
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Theodor Küng
Numéro de publication: HR02-1006126161, Registre du commerce Grisons
Hochalpines Institut Ftan AG, in Scuol, CHE-107.056.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005711072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Hans, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aichholz, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Scuol, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hendrickx, Christoph, von Neckertal, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Christoph Theodor, von Aristau, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005947105, Registre du commerce Zurich, (20)
Kaiser Partner Financial Advisors AG, in Zürich, CHE-114.836.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Christoph Theodor, von Aristau, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005673715, Registre du commerce Zurich, (20)
KP Trustees AG, in Zürich, CHE-210.179.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609593).
Statutenänderung:
03.02.2023.
Firma neu:
Conduct AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt alle Dienstleistungen im Treuhandbereich (Fiduciary Services) und alle Beratungsdienstleistungen, insbesondere die Vermögensberatung, die Erstellung von Buchhaltungen, die Gründung und Verwaltung von Trusts, Stiftungen, Gesellschaften und sonstigen Strukturen, die Durchführung von Finanz- und Treuhandgeschäften sowie dem Wealth Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen bzw. diese erwerben, alle Geschäfte tätigen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanisch, Verena Martina, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Christoph Theodor, von Aristau, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Stefan, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].