Stephan Rudolf Koster
domicilié à Berneck, de Appenzell Mandats actifs: Koster Gebäudesanierung GmbH, Koster Gebäudesanierung Connecté à: Marco Rutz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Rudolf Koster" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Rudolf Koster".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Rudolf Koster" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Rudolf Koster".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stephan Rudolf Koster
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stephan Rudolf Koster
Nettoyage de bâtiments
Autres travaux de construction
Nettoyage de bâtiments
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Stephan Rudolf Koster
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stephan Rudolf Koster
Numéro de publication: HR01-1004566601, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koster Gebäudesanierung GmbH, in Berneck, CHE-279.310.915, Kobelstrasse 7, 9442 Berneck, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf von AGO-Quart Produkten;
die Ausführung von Moos-, Algen- und Flechtenbehandlungen an Fassaden, Böden und Dächern sowie Grobmoosentfernung auf Dächern und Unkrautvernichtung bei Bodenplatten;
den Handel mit Baumaterialien aller Art;
die Planung, Beratung und Ausführung von Bauarbeiten;
sowie die Vermietung und Verkauf von Maschinen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.02.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Koster, Stephan, von Appenzell, in Berneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rutz, Marco, von Nesslau, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2997507, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Krenn Holding AG, in Herisau, CHE-106.944.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2729533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster, Stephan Rudolf, von Appenzell, in Berneck, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2729533, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Copyprint Bülach Schnadt Repro AG, bisher in Bülach, CHE-106.944.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 25, Publ. 5281852).
Statutenänderung:
02.03.2016.
Firma neu:
Krenn Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Krenn Holding SA), (Krenn Holding LTD).
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Projekten sowie sämtliche Tätigkeiten die mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen;
An- und Verkauf, Verwertung, Lagerung im Bereich Kunsthandel;
kann im In- und Ausland Immobilien, Wertschriften, Patente und Lizenzen kaufen, verkaufen, belehnen, verwalten und verwerten sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten;
kann Kommissionsgeschäfte tätigen sowie sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsberatung erbringen;
kann alle Geschäfte tätigen, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnadt, Claude H., luxemburgischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Bührer, Beat, von Neuhausen am Rheinfall, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krenn, Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Unna (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Koster, Stephan Rudolf, von Appenzell, in Berneck, Mitglied, mit Einzelunterschrift.