Bettina Koller-Senn
domicilié à Oberwangen TG, de Mosnang Mandats actifs: Senn Parkett AG, Tannzapfen Immobilien AG Connecté à: Roman Koller, Astrid Senn-Vodica Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bettina Koller-Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Bettina Koller-Senn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bettina Koller-Senn" à jour.Vous suivez maintenant "Bettina Koller-Senn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bettina Koller-Senn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bettina Koller-Senn
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Bettina Koller-Senn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bettina Koller-Senn
Numéro de publication: HR02-1005767421, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Senn Parkett AG, in Fischingen, CHE-413.322.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168645). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.12.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller-Senn, Bettina, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Senn, Benedikt, genannt Beni, von Mosnang, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koller, Roman, von Appenzell, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dussnang (Fischingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005535974, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Tannzapfen Immobilien AG, in Fischingen, CHE-167.840.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005055141).
Statutenänderung:
27.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Ausführung von allgemeinen Beratungsmandaten, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Handel, Vermittlung, Bewirtschaftung, Bewertung, Entwicklung und Erstellung von Immobilien in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der Wohnimmobilien sowie das Betreiben von Gastronomieunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller-Senn, Bettina, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Senn-Vodica, Astrid, von Mosnang, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005442323, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Urs Klaus GmbH, in Münchwilen (TG), CHE-106.845.226, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S.20, Publ. 4768438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Urs, von Zuzwil SG, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00;
Klaus-Haldemann, Susanna, von Zuzwil SG und Eggiwil, in Münchwilen TG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn Parkett AG (CHE-413.322.188), in Dussnang (Fischingen), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00;
Koller, Roman, von Appenzell, in Oberwangen TG (Fischingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Koller-Senn, Bettina, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Senn, Benedikt, genannt Beni, von Mosnang, in Fischingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Senn-Vodica, Astrid, von Mosnang, in Fischingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.