Peter Kofel
domicilié à Schleinikon, de Schleinikon Mandats actifs: LANDI SURB, Genossenschaft Connecté à: Isabelle Klein, Thomas Zimmermann, Manuel Romann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kofel" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kofel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kofel" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kofel".
|
|
Peter Kofel
domicilié à Zollikofen, de Zürich et Niederweningen Mandats actifs: MSP Kofel Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kofel" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kofel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kofel" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kofel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Kofel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Kofel
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de produits informatiques et de communication
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Peter Kofel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Kofel
Numéro de publication: 6801480, Registre du commerce Zurich, (20)
LANDI SURB, Genossenschaft, in Schleinikon, CH-020.5.900.936-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192450).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Weiach-Siglistorf, Genossenschaft (CH-020.5.900.861-9), in Weiach, gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2012/04.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 848'447.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 630'554.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Hans-Rudolf, von Niederweningen, in Niederweningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Altorfer, Felix, von Opfikon, in Endingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Karin Sandra, von Endingen, in Endingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Niklaus Ernst, von Böttstein, in Würenlingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bamberger, Stephan, von Siglistorf, in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofel, Peter, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2103702, Registre du commerce Berne, (36)
MSP Kofel, bisher in Köniz, Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, insbesondere für die Massenspektrometrie, Einzelfirma (SHAB Nr. 1 vom 06.01.2003, S. 4).
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Industriestrasse 26, 3052 Zollikofen.
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, insbesondere für die Massenspektrometrie.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofel, Peter, von Zürich und Niederweningen, in Zollikofen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Numéro de publication: 783034, Registre du commerce Berne, (36)
MSP KOFEL, in Bern, Bindenhausstrasse 46, 3098 Köniz, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, insbesondere für die Massenspektrometrie.
Eingetragene Personen:
Kofel, Peter, von Zürich und Niederweningen, in Zollikofen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.