Heidi Kobelt
domicilié à Altstätten, de Marbach (SG) Mandats actifs: Förderverein Kindergarten Mirandola Connecté à: Doris Jung Graf, Tarja Dudli, Pascale Schmid Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Kobelt" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Kobelt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Kobelt" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Kobelt".
|
|
Heidi Kobelt
domicilié à Maur, de Marbach (SG) Mandats actifs: Madeleine Kobelt Immobilien AG Connecté à: Madeleine Kobelt Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Kobelt" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Kobelt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Kobelt" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Kobelt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heidi Kobelt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heidi Kobelt
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Heidi Kobelt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heidi Kobelt
Numéro de publication: 3429195, Registre du commerce Zurich, (20)
almafamilia ag, in Urdorf, CHE-400.191.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1471565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobelt, Heidi, von Marbach SG, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2165237, Registre du commerce Zurich, (20)
Kobelt Immobilien GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-193.029.894, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1701811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kobelt, Heidi, von Marbach SG, in Glattfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kobelt, Peter, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kobelt, Ueli, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kobelt, Madeleine, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1701811, Registre du commerce Zurich, (20)
Antuel GmbH, in Zürich, CHE-193.029.894, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1040913).
Statutenänderung:
21.08.2014.
Firma neu:
Kobelt Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Hegnaustrasse 29, 8602 Wangen b. Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Immobilien, den An- und Verkauf von Immobilien sowie die Verwaltung und Administration auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Ueli, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kobelt, Heidi, von Marbach SG, in Glattfelden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Kobelt, Peter, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].