Robert Knöll
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: Knoell Rahmen AG, GALERIE KNOELL AG Connecté à: Gabriella Gerosa Knöll, Carlo Knöll, Carlo Knöll et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert Knöll" à jour.Vous suivez maintenant "Robert Knöll".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert Knöll" à jour.Vous suivez maintenant "Robert Knöll".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Robert Knöll
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Robert Knöll
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Robert Knöll
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Robert Knöll
Numéro de publication: HR02-1005599395, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Knoell Rahmen AG, in Basel, CHE-140.108.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöll, Thomas, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knöll, Robert, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005599389, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
GALERIE KNOELL AG, in Basel, CHE-136.921.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3669393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöll, Thomas, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröndle, Jeannine, von Stein (AG), in Binningen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöll, Carlo, von Basel, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöll, Robert, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005512572, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Knoell Rahmen AG, in Basel, CHE-140.108.489, Bäumleingasse 18, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Restauration und den Verkauf von Bilderrahmen sowie den An- und Verkauf von Kunst aller Art, einschliesslich Skulpturen, Bilder und Möbel. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Thomas Knöll, in Basel (CHE-107.732.613), gemäss Vertrag vom 27.06.2022 und Übernahmebilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 866'560.08 und Passiven von CHF 661'836.05, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 104'724.03 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Knöll, Thomas, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerosa Knöll, Gabriella, von Basel und Chiasso, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöll, Carlo, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöll, Robert, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.