Christian Kläy
domicilié à Marin-Epagnier, de Sumiswald Mandats actifs: Nacelles SA, Kläy Frères Connecté à: Daniel Kläy, Daniel Kläy Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kläy" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kläy".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Kläy" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Kläy".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Kläy
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Kläy
Réparation et installation de machines et d’équipements
Autres travaux de construction
Réparation et installation de machines et d’équipements
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Christian Kläy
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Kläy
Numéro de publication: HR02-1005253383, Registre du commerce Zoug, (170)
NextLex AG, in Steinhausen, CHE-403.142.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802515).
Firma neu:
NextLex AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(NextLex SA en liquidation) (NextLex SA in liquidazione) (NextLex Ltd in liquidation).
Aktien neu:
7'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 30'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 7'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Christian Jean-Claude, von Adligenswil, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004914499, Registre du commerce Zurich, (20)
BDO AG, in Zürich, CHE-105.952.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2020, Publ. 1004889242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläy, Christian, von Adligenswil, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leisibach, Reto, von Root und Inwil, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger, Marc, von Glarus Süd, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Rafael, von Luzern und Marbach LU, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moore, Fabrice, von Genève, in Bernex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Urs, von Sarmenstorf, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Erika, von Hergiswil (NW), in Oberdorf (NW), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, Chrystelle, von Haute-Ajoie, in Genève, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pescia, Alice, von Brione (Verzasca), in Canobbio, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riedweg, Cornelia, von Rafz, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Bernhard, von Eich, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zellweger, Jennifer, von Diepoldsau, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Patrick, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
Zellweger, Jacqueline, von Buus und Grüningen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)];
Helfenstein, Andrina, von Sempach, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Lichtsteiner, Micha, von Riehen, in Geuensee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4430539, Registre du commerce Schwyz, (130)
LegalOne AG, in Freienbach, CHE-387.716.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767063).
Firma neu:
LegalOne AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(LegalOne SA en liquidation) (LegalOne SA in liquidazione) (LegalOne Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.08.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Christian Jean-Claude, von Adligenswil, in Steinhausen, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].