Fritz Kipfer Jun.
domicilié à Bern, de Lützelflüh Mandats actifs: CID communication Sàrl Connecté à: Tetyana Kipfer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Kipfer Jun." à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Kipfer Jun.".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Kipfer Jun." à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Kipfer Jun.".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Kipfer Jun.
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Kipfer Jun.
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Fritz Kipfer Jun.
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Kipfer Jun.
Numéro de publication: 4368755, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Kipfer AG, in Bern, CHE-102.492.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipfer, Fritz, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Christoph Peter, von Zürich, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Martin, von Lindau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1083387, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Fritz Kipfer AG, in Bern, CH-035.7.015.922-6, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587914).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Fritz Kipfer AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 08.08.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipfer, Fritz, von Lützelflüh, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kipfer, Fritz, 1961, von Lützelflüh, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7125220, Registre du commerce Berne, (36)
Fritz Kipfer AG, in Bern, CH-035.3.011.607-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 4, Publ. 5001604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Accola + Co., in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipfer, Fritz, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Kipfer, Fritz 1936, in Murten];
Lerch, Markus Paul, von Rüegsau, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.