Silvan Josef Kieber
domicilié à Schellenberg, de Liechtenstein Mandats actifs: Elektra Horn AG, EVUlution AG et plus Connecté à: Reto Sproll, Beda Anton Fischer, Katharina Schär-Zwicker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvan Josef Kieber" à jour.Vous suivez maintenant "Silvan Josef Kieber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvan Josef Kieber" à jour.Vous suivez maintenant "Silvan Josef Kieber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Silvan Josef Kieber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Silvan Josef Kieber
Production et approvisionnement en électricité
Fabrication d’autres appareils électriques
Génie civil conduites et stations d’épuration
Associations et fédérations
Production et approvisionnement en électricité
Fabrication d’autres appareils électriques
Génie civil conduites et stations d’épuration
Associations et fédérations
Personnes privées avec le nom Silvan Josef Kieber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Silvan Josef Kieber
Numéro de publication: HR02-1006088296, Registre du commerce Argovie, (400)
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), in Aarau, CHE-108.028.089, Verein (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941763).
Statutenänderung:
11.05.2023.
Zweck neu:
Der Verband bezweckt als national und international anerkannter Branchendachverband der Schweizer Stromwirtschaft für eine sichere, wettbewerbsfähige und nachhaltige Stromversorgung in der Schweiz einzutreten, die gemeinsamen Interessen und Positionen seiner Mitglieder zu bündeln und zu koordinieren und gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu vertreten, mit der Bildung einer Plattform für die schweizerische Stromwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion, über den Handel bis zur Übertragung, Verteilung und Anwendungen zur integrativen, brancheninternen Meinungsbildung in wichtigen Sachfragen beizutragen und dabei die strukturellen und regionalen Gegebenheiten, sowie die wirtschaftliche Bedeutung seiner Mitglieder zu berücksichtigen, die Interessen unter den Fachverbänden der Elektrizitätswirtschaft mit dem Ziel einer starken, einheitlichen Branchenposition zu koordinieren, das Ansehen der Elektrizitätswirtschaft und der Elektrizität zu fördern und die Interessen der Unternehmen der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft aktiv und effizient zu unterstützen, zur Wahrnehmung der Interessen der Mitglieder mit ausländischen und internationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, sowie seinen Mitgliedern kostendeckende Verbandsdienstleistungen und marktgerechte Branchendienstleistungen nach ihren speziellen Bedürfnissen anzubieten. Der Verband kann Aufgaben im Rahmen der wirtschaftlichen Landesverteidigung zur Sicherstellung der Landesversorgung bei schweren Mangellagen sowie Aufgaben im Auftrag des Bundes im Bereiche der Elektrizität übernehmen. [Berichtigung des im SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 10355 vom 03.12.2008 bezüglich Zweck.] [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wider, Michael, von Düdingen, in Düdingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kieber, Silvan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schellenberg (LI), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Martin, von Kerzers, in Weggis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kanngiesser, Antje, von Le Lieu, in Greng, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, David, von Stammheim, in Röthenbach im Emmental, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005839287, Registre du commerce Thurgovie, (440)
QLine Ostschweiz AG, in Amriswil, CHE-111.750.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005595008). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieber, Silvan Josef, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schellenberg (LI), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raggenbass, Hansueli, von Schönholzerswilen, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Thomas, von Schangnau und Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005825097, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verband thurgauischer Elektrizitätsversorgungen, in Bottighofen, CHE-113.178.116, Verein (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935690).
Weitere Adressen:
c/o Ensolution GmbH, Rutschbergstrasse 1, 8608 Bubikon (Korrespondenzadresse). [gestrichen: Sonderegger & Sonderegger GmbH, Stofelweid 5, 9053 Teufen AR]. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Guido, von Tafers, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonderegger, Roger, von Heiden, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opprecht, Andreas, von Erlen, in Sulgen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kieber, Silvan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schellenberg (LI), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zillig, Ivo, von Muolen, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.