Vincent Kern
domicilié à Orvin, de Kölliken Mandats actifs: Société coopérative de construction Orvine Connecté à: Jonathan García López, Nathaële Elodie Aufranc, Luana Finardi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Kern" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Kern".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Kern" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Kern".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincent Kern
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincent Kern
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Vincent Kern
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincent Kern
Numéro de publication: HR02-1004604024, Registre du commerce Berne, (36)
Société coopérative de construction ORVINE, à Orvin, CHE-102.317.023, société coopérative (No. FOSC 95 du 18.05.2018, Publ. 4236675).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boder, Daniel, de Orvin, à Orvin, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pahud, Marcel, de Ogens, à Orvin, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Aeschlimann, Eliane, de Arni (BE), à Orvin, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Kern, Vincent, de Kölliken, à Orvin, membre de l'administration, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Droz, Cindy, de La Chaux-de-Fonds, à Orvin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: 4236675, Registre du commerce Berne, (36)
Société coopérative de construction ORVINE, à Orvin, CHE-102.317.023, société coopérative (No. FOSC 100 du 28.05.2013, Publ. 7204456).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Léchot, Thomas, de Orvin, à Orvin, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Oliveira Junior, Valérie, de Bas-Intyamon, à Orvin, vice-présidente de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Kern, Vincent, de Kölliken, à Orvin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: 1530749, Registre du commerce Zurich, (20)
Kern informatique AG, in Zürich, CHE-107.908.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1229619).
Firma neu:
Kern informatique AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kern informatique SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Jean-Pierre, von Berlingen, in Fethiye (TR), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kern, Renaud, von Berlingen, in Orbe, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ollon, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kern, Vincent, von Berlingen, in Lausanne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].