Heinrich Keller
domicilié à Steg im Tösstal, de Wald (ZH) Mandats actifs: Heinrich Keller, Steg Connecté à: Margrit Keller-Braunschweiler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Keller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Keller".
|
|
Heinrich Keller
domicilié à Hinwil, de Hinwil et Uster Mandats actifs: KESOLUTIONS GmbH Connecté à: Karin Daniella Keller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Keller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Keller".
|
|
Heinrich Keller
domicilié à Bern, de Schwellbrunn Mandats actifs: k-consulting ag Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Keller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Keller" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Keller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinrich Keller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinrich Keller
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Heinrich Keller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinrich Keller
Numéro de publication: HR02-1005898540, Registre du commerce Berne, (36)
PRK AG, in Muri bei Bern, CHE-110.060.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2021, Publ. 1005370578).
Statutenänderung:
13.11.2023. Gemäss Erklärung vom 19.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Roland, von Basel, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Heinrich, von Oberembrach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röthlisberger, Beat, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Jan-Peter, genannt Jan, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Mark, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005370578, Registre du commerce Berne, (36)
PRK AG, in Muri bei Bern, CHE-110.060.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2015, S.0, Publ. 2334559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Roland, von Basel, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Heinrich, von Oberembrach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004782463, Registre du commerce Berne, (36)
k-consulting ag, bisher in Zug, CHE-102.265.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676782).
Statutenänderung:
06.12.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Jubiläumsstrasse 21, 3005 Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser, Christoph, von Mosnang, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Heinrich, von Schwellbrunn, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].