Erich Keiser
domicilié à Stans, de Hergiswil (NW) Mandats actifs: Druckerei Odermatt AG, Gebr. Keiser Bau, Tiefbau, Minimulden Connecté à: Christoph Schuler, Adrian Scherer, Gerold Werner Odermatt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Keiser" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Keiser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Keiser" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Keiser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erich Keiser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erich Keiser
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Erich Keiser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erich Keiser
Numéro de publication: 3922890, Registre du commerce Nidwald, (150)
syn für gestaltung gmbh, in Stans, CH-150.4.000.745-0, Gestaltung von Werbemitteln und grafischen Erzeugnissen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2004, S. 9, Publ. 2230518).
Statutenänderung:
2.05.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Druckerei Odermatt AG, in Dallenwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Keiser, Erich, von Hergiswil NW, in Stans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Silvan, von Kerns, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Zumbühl, Ivan, von Wolfenschiessen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Numéro de publication: 2230518, Registre du commerce Nidwald, (150)
syn für gestaltung gmbh, in Stans, Obere Spichermatt 14, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2004.
Zweck:
Gestaltung von Werbemitteln und grafischen Erzeugnissen aller Art;
Erstellung von Internetseiten;
Realisation von Werbekonzepten sowie Fotografie;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bucher, Silvan, von Kerns, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Zumbühl, Ivan, von Wolfenschiessen, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Druckerei Odermatt AG, in Dallenwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Keiser, Erich, von Hergiswil NW, in Stans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Numéro de publication: 2171978, Registre du commerce Zoug, (170)
Keiser Bau AG, Sitz Neuheim, Planung, Vergabe, Überwachung und Ausführung von Tiefbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2004, S. 15, Id. 2111370).
Eingetragene Personen Gelöscht:
[Keiser, Erich, Heimat Hergiswil NW, in Neuheim, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu dreien].