Ali Can Kaya
domicilié à Galgenen, de Hongrie Mandats actifs: MTKA AG Connecté à: Deniz Prinzessin von Bayern Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ali Can Kaya" à jour.Vous suivez maintenant "Ali Can Kaya".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ali Can Kaya" à jour.Vous suivez maintenant "Ali Can Kaya".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ali Can Kaya
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ali Can Kaya
Gestion de fonds
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Ali Can Kaya
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ali Can Kaya
Numéro de publication: HR02-1005880650, Registre du commerce Schwyz, (130)
MTKA AG, in Freienbach, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394168).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Ali Can, ungarischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger, in Zürich];
Prinzessin von Bayern, Deniz, britische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: türkische Staatsangehörige, in London (GB)].
Numéro de publication: 2973373, Registre du commerce Zurich, (20)
Quants Holding AG, in Zürich, CHE-173.492.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884843).
Firma neu:
Quants Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Quants Holding Ltd in liquidation) (Quants Holding SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Ali Can, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alper, Erinc, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2590047, Registre du commerce Zurich, (20)
Grupfoni Holding AG in Liquidation, in Zürich, CHE-115.552.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2471993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Ali Can, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alper, Erinc, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift].