Peter Kast
domicilié à Berneck, de Rehetobel Mandats actifs: Gasthaus Ochsen Berneck GmbH, Metzgerei Kast GmbH et plus Connecté à: Walter Kast, Walter Kast, Walter Kast Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kast" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kast".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kast" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kast".
|
|
Peter Kast
domicilié à Münchenbuchsee, de Rehetobel et Schaffhausen Mandats actifs: KW Bärau AG, Kraftwerk Gohlhaus AG et plus Connecté à: Heinz Siegwart, Stefan Ghioldi, Mark Lauterburg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kast" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kast".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kast" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kast".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Kast
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Kast
Exploiter des etablissement de restauration
Transformation de la viande et du poisson
Commerce de produits alimentaires
Production et approvisionnement en électricité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploiter des etablissement de restauration
Transformation de la viande et du poisson
Commerce de produits alimentaires
Production et approvisionnement en électricité
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Peter Kast
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Kast
Numéro de publication: HR02-1005848467, Registre du commerce Berne, (36)
KW Bärau AG, in Langnau im Emmental, CHE-103.496.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauterburg, Andreas, von Bern, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit N. Lauterburg;
Lauterburg, Niklaus, von Bern, in Langnau im Emmental, Delegierter, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit A. Lauterburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegwart, Heinz, von Steckborn, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit W. Roth];
Ghioldi, Stefan, von Zürich, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauterburg, Mark, von Bern, in Knebel (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Wolfgang, von Burgdorf und Berken, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit H. Siegwart];
Kast, Peter, von Rehetobel, in Münchenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4170531, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Metzgerei Kast GmbH, in Berneck, CHE-105.828.805, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 16, Publ. 5052162).
Statutenänderung:
05.04.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Walter Kast', in Berneck, nämlich den Geschäftsbereich 'Metzgerei', gemäss Übernahmebilanz per 30.06.1996 mit Aktiven von CHF 628'303.45 und Passiven von CHF 486'001.40 zum Preise von CHF 142'302.05, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 122'302.05 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kast-Walser, Walter, von Rehetobel, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kast, Peter, von Rehetobel, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Kast, Walter, von Berneck, in Berneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kast-Brülisauer, Walter, von Rehetobel und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Numéro de publication: 4170523, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gasthaus Ochsen Berneck GmbH, in Berneck, CHE-101.114.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 18, Publ. 5153352).
Statutenänderung:
05.04.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Walter Kast', in Berneck, nämlich den Geschäftsbereich 'Gasthaus Ochsen' gemäss Übernahmebilanz per 30.06.1996 mit Aktiven von CHF 1'947'727.86 und Passiven von CHF 1'714'483.79 zum Preise von CHF 233'244.07, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 213'244.07 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kast-Walser, Walter, von Rehetobel, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kast, Peter, von Rehetobel, in Berneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Kast, Walter, von Berneck, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kast-Brülisauer, Walter, von Rehetobel, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].