Dominik Karlen
domicilié à Visperterminen, de Törbel Mandats actifs: buweg GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Karlen" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Karlen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Karlen" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Karlen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominik Karlen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominik Karlen
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Dominik Karlen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominik Karlen
Numéro de publication: 3973603, Registre du commerce Valais, (600)
buweg GmbH, in Visp, CHE-402.127.984, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1884467).
Domizil neu:
Kantonsstrasse 12, 3930 Visp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Remo, von Ernen, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Dominik, von Törbel, in Visperterminen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numéro de publication: 1884467, Registre du commerce Valais, (600)
buweg GmbH, in Visp, CHE-402.127.984, Balfrinstrasse 16, 3930 Visp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2014.
Zweck:
Ausführungen von Planungs- und Projektierungs- und Beratungsaufträgen in den Bereichen Natur und Landschaft, Raumplanung, Störfallvorsorge/Risikoermittlung, Umwelt, Energietechnik/ -strategien sowie in verwandten Gebieten. Bearbeitung von Studienaufträgen im Bereich Umweltverträglichkeit und Energietechnik. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 24'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'buweg, büro für Umwelt und Energie, Karlen & Co.', in Visp, gemäss Vertrag vom 10.12.2014 und Übernahmebilanz per 31.10.2014 mit Aktiven von CHF 599'931.10 und Passiven von CHF 510'141.55, wofür 120 Stammanteile zu CHF 200 ausgegeben und CHF 486'141.55 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wenger, Remo, von Ernen, in Bronschhofen (Münchwilen TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Karlen, Dominik, von Törbel, in Visperterminen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Registre du commerce Valais
buweg, büro für Umwelt und Energie, Furger & Co., in V i s p, Napoleonstrasse 9, 3930 Visp, neue Kollektivgesellschaft.
Beginn:
01.07.1999.
Zweck:
Ausführungen von Planungs-, Projektierungs- und Beratungsaufträgen in den Bereichen Natur und Landschaft, Raumplanung, Störfallvorsorge/Risikoermittlung, Umwelt, Energietechnik/-strategien sowie in verwandten Gebieten. Bearbeitung von Studienaufträgen im Bereich Umweltverträglichkeit und Energietechnik. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Eingetragene Personen:
Furger, Peter Dr., von Visp, in Visp, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Karlen, Dominik, von Visp, in Törbel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Remo Dr., von Ried-Mörel, in Ernen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Andreas Dr., von Bern, in Alchenstorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.