Andreas Michael Kardin
domicilié à Erlinsbach, de Walenstadt Mandats actifs: Mephzara - Andreas Kardin Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Michael Kardin" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Michael Kardin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Michael Kardin" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Michael Kardin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Michael Kardin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Michael Kardin
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Andreas Michael Kardin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Michael Kardin
Numéro de publication: HR02-1004453199, Registre du commerce Soleure, (241)
Innocinema GmbH, in Derendingen, CHE-488.272.858, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891369).
Firma neu:
Innocinema GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Andreas Michael Kardin, Erzbachstrasse 34, 5018 Erlinsbach. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kardin, Andreas Michael, von Walenstadt, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2891369, Registre du commerce Soleure, (241)
Innocinema GmbH, in Derendingen, CHE-488.272.858, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goff-Beyeler, Eveline Dorothea, von Guggisberg, in Koppigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Goff, Daryl Eugene, von Aarau, in Koppigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kardin, Andreas Michael, von Walenstadt, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1087615, Registre du commerce Argovie, (400)
Mephzara - Andreas Kardin, in Buchs AG, CHE-113.129.804, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 1, Publ. 3801472).
Sitz neu:
Erlinsbach AG.
Domizil neu:
Erzbachstrasse 34, 5018 Erlinsbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kardin, Andreas, von Walenstadt, in Erlinsbach AG, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs AG].