Regina Kammer
domicilié à Gerlafingen, de Lauterbrunnen Mandats actifs: Kammer Group AG, Kammer Immobilien AG et plus Connecté à: Peter Kammer, Urs Kaiser, Peter Kammer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regina Kammer" à jour.Vous suivez maintenant "Regina Kammer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Regina Kammer" à jour.Vous suivez maintenant "Regina Kammer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Regina Kammer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Regina Kammer
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Regina Kammer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Regina Kammer
Numéro de publication: HR02-1004868361, Registre du commerce Soleure, (241)
JOMOS Brandschutz AG, in Balsthal, CHE-108.188.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammer, Regina, von Lauterbrunnen, in Gerlafingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Morf, Marcel, von Illnau-Effretikon, in Veltheim (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schläpfer, Christoph, von Schwellbrunn, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004766024, Registre du commerce Soleure, (241)
Kammer Group AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-379.409.715, Längackerstrasse 6, 4532 Feldbrunnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2019.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.11.2019 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Kammer Immobilien AG", in Feldbrunnen-St. Niklaus (CHE-114.798.936), zum Preis von CHF 14'850'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kammer, Peter, von Lauterbrunnen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Regina, von Lauterbrunnen, in Gerlafingen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Dr. Urs, von Leuzigen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004688454, Registre du commerce Zurich, (20)
VSS Brandschutz AG, in Neftenbach, CHE-358.918.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2014, S.0, Publ. 1671733).
Statutenänderung:
18.07.2019.
Sitz neu:
Hettlingen.
Domizil neu:
Oberwilerstrasse 3, 8442 Hettlingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammer, Peter, von Lauterbrunnen, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle;
Dettwiler, Flavio, von Reigoldswil, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kammer, Regina, von Lauterbrunnen, in Gerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubeil, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Thayngen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geissbühler, Roland, von Lauperswil, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.