Doris Kaderli
domicilié à Arbon, de Niederwil (AG) Mandats actifs: Brautzauber GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Doris Kaderli" à jour.Vous suivez maintenant "Doris Kaderli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Doris Kaderli" à jour.Vous suivez maintenant "Doris Kaderli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Doris Kaderli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Doris Kaderli
Commerce des vêtements
Commerce des vêtements
Personnes privées avec le nom Doris Kaderli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Doris Kaderli
Numéro de publication: 6737732, Registre du commerce Lucerne, (100)
P. Kaderli GmbH, bisher in Braunau, CH-440.4.012.260-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S. 17, Publ. 4820588).
Gründungsstatuten:
21.03.1997.
Statutenänderung:
21.05.2012, 15.06.2012.
Sitz neu:
Nebikon.
Domizil neu:
Stämpfelbergstrasse 10, 6244 Nebikon.
Zweck neu:
Zucht von und Handel mit Tieren jeder Art, vor allem mit Schweinen;
Erstellung, Kauf und Verkauf, Vermittlung, Vermietung und Halten von Immobilien;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften und Immaterialgüterrechten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die Sacheinlage ist weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.03.1997 von Peter Kaderli und Doris Kaderli, beide in Braunau, einen VW Passat Jg. 1996 sowie 136 Schweine zum Gesamtpreis von CHF 80'665.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 60'665.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaderli, Doris, von Höchstetten, in Braunau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kaderli, Peter, von Höchstetten, in Braunau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Toni, von Nebikon, in Nebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.