Niels Kaastrup-Larsen
domicilié à Walchwil, de Danemark Mandats actifs: DUNN Capital (Europe) GmbH, KidsHeartFoundation et plus Connecté à: Caroline Masters Kaastrup-Larsen, Cynthia Kemish, Caroline Masters Kaastrup-Larsen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niels Kaastrup-Larsen" à jour.Vous suivez maintenant "Niels Kaastrup-Larsen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niels Kaastrup-Larsen" à jour.Vous suivez maintenant "Niels Kaastrup-Larsen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Niels Kaastrup-Larsen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Niels Kaastrup-Larsen
Gestion de fonds
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services pour les banques et instituts de crédit
Gestion de fonds
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Niels Kaastrup-Larsen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Niels Kaastrup-Larsen
Numéro de publication: HR02-1004492294, Registre du commerce Zoug, (170)
CMC AG, in Walchwil, CHE-113.305.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221311).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaastrup-Larsen, Niels, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaastrup-Larsen, Caroline, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3975713, Registre du commerce Zoug, (170)
SigmaSquare Capital AG, in Walchwil, CHE-132.358.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237429).
Firma neu:
SigmaSquare Capital AG in Liquidation.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaastrup-Larsen, Niels, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3237429, Registre du commerce Zoug, (170)
SigmaSquare Capital AG, bisher in Zürich, CHE-132.358.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015).
Statutenänderung:
01.12.2016.
Sitz neu:
Walchwil.
Domizil neu:
Dorfstrasse 9, 6318 Walchwil.
Zweck neu:
Halten, Veräussern, Verwerten und Verwalten von Immaterialgüterrechten sowie Erstellung und Herausgabe von Fachbeiträgen und Publikationen im Bereich Finanzierung und Investment Management;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintner, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaastrup-Larsen, Niels, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.