Vigeli Jacomet
domicilié à Sedrun, de Disentis/Mustér Mandats actifs: Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft Connecté à: Giusep Decurtins-Dermon, Donat Albin, Natalia Manetsch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vigeli Jacomet" à jour.Vous suivez maintenant "Vigeli Jacomet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vigeli Jacomet" à jour.Vous suivez maintenant "Vigeli Jacomet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vigeli Jacomet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vigeli Jacomet
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Vigeli Jacomet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vigeli Jacomet
Numéro de publication: 4266753, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manetsch, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Mompé Medel (Disentis/Mustér), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bearth, Giusep, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Tujetsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Medel (Lucmagn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Deplazes, Walter, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nay, Donat, von Trun, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tuor Hinrichsen, Petra, von Sumvitg, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3073607, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173461).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Tujetsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bearth, Giusep, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2173461, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669223).
Statutenänderung:
10.04.2015.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Cadi societad cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degonda, Erwin, von Sumvitg, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Donat, von Trun, in Zignau (Trun), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].