Prof. Dr. Lorenz Beat Imhof
domicilié à Basel, de Flüelen Mandats actifs: Nursing Science & Care GmbH Connecté à: Rosmarie Mahrer Imhof Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. Lorenz Beat Imhof" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. Lorenz Beat Imhof".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. Lorenz Beat Imhof" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. Lorenz Beat Imhof".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lorenz Beat Imhof
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lorenz Beat Imhof
Recherche et développement
Recherche et développement
Personnes privées avec le nom Lorenz Beat Imhof
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lorenz Beat Imhof
Numéro de publication: HR02-1005284880, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Nursing Science & Care GmbH, bisher in Winterthur, CHE-448.666.435, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180861).
Statutenänderung:
20.08.2021.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Thiersteinerrain 70, 4059 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahrer Imhof, Prof. Dr. Rosmarie, von Möhlin und Flüelen, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winterthur];
Imhof, Prof. Dr. Lorenz Beat, von Flüelen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winterthur].
Numéro de publication: 3180861, Registre du commerce Zurich, (20)
Nursing Science & Care GmbH, in Winterthur, CHE-448.666.435, Obertor 8, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2016.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung und wissenschaftliche Begleitung von Forschungsprojekten namentlich im Pflegebereich, sowie die Schulung und Beratung von Fachpersonen im Gesundheitswesen. Als Entscheidungsgrundlagen für Führung und Lehre evaluiert die Gesellschaft Entwicklungsprozesse und die Qualität in der Praxis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mahrer Imhof, Prof. Dr. Rosmarie, von Möhlin und Flüelen, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Imhof, Prof. Dr. Lorenz Beat, von Flüelen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2250977, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft (VFP), in Bern, CHE-104.378.395, Verein (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2015735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Lorenz Beat, von Flüelen, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Santos, Gabrielle, von Bioley-Orjulaz, in Curtilles, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Joëlle, von Genf, in Sciez (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiesli Zeisel, Ursula, von Wil SG, in Forch (Maur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.