Zülfikar Ilhan
domicilié à Oberengstringen, de Turquie Mandats actifs: Graf Baumaterial AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zülfikar Ilhan" à jour.Vous suivez maintenant "Zülfikar Ilhan".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zülfikar Ilhan" à jour.Vous suivez maintenant "Zülfikar Ilhan".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Zülfikar Ilhan
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Zülfikar Ilhan
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Zülfikar Ilhan
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Zülfikar Ilhan
Numéro de publication: 2957835, Registre du commerce Zurich, (20)
Graf Baumaterial AG, in Dietlikon, CHE-103.477.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1564705).
Statutenänderung:
29.06.2016.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Gaswerkstrasse 6, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temur, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilhan, Zülfikar, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ilhan, Zeynal, türkischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1863155, Registre du commerce Zurich, (20)
Onem Gastro GmbH, in Zürich, CHE-364.676.124, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilhan, Zülfikar, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kücükaslan, Izzettin, türkischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1664367, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Meier Handels GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-110.620.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, Publ. 6570984).
Gründungsstatuten:
07.04.2004.
Statutenänderung:
25.06.2014.
Firma neu:
CCM Gastro GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CCM Gastro S.à.r.l) (CCM Gastro S.a.g.l) (CCM Gastro LLC).
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Untere Bahnhofstrasse 9, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmitteln und Getränken für Gastronomie und Waren aller Art im In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Führung eines Restaurantbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.3.2004 eine Kaffeemaschine Cafina US Typ: C5-12C, eine Kühlvitrine Refri R400.A. / Modell 150-10-000.
einen Fernseher:
Flachbildschirm D Boss LT 20 FIP, einen Pizzaofen Fornitalila, eine Registrierkasse Omron / Modell RS 2810 und ein Menüsystem Fox The Fine of - Cooking, wofür CHF 39'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torun, Kadir, türkischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 390 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilhan, Zülfikar, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 390 Stammanteilen zu je CHF 100.00.