Tobias Hunziker
domicilié à Villnachern, de Kirchleerau Mandats actifs: Walter Hunziker AG, Treier AG Connecté à: Werner Hunziker, Stefania Filippone, Roman Wernli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Hunziker" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Hunziker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Hunziker" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Hunziker".
|
|
Tobias Hunziker
domicilié à Feuerthalen, de Kirchleerau Mandats actifs: Fünf Palmen GmbH, eventmodus GmbH Connecté à: Sebastian Waldmeier, Sebastian Waldmeier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Hunziker" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Hunziker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Hunziker" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Hunziker".
|
|
Tobias Hunziker
domicilié à Muttenz, de Muttenz Mandats actifs: Schild Waffen AG Connecté à: Beatrice Schild-Ryser, Jean Paul Schild Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Hunziker" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Hunziker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Hunziker" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Hunziker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tobias Hunziker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tobias Hunziker
Bâtiments général
Gestion d’entreprise et administration
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Autres commerces avec des biens divers
Bâtiments général
Gestion d’entreprise et administration
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Tobias Hunziker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tobias Hunziker
Numéro de publication: HR02-1005878692, Registre du commerce Argovie, (400)
Schild Waffen AG, in Wallbach, CHE-191.880.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274847).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Tobias, von Muttenz, in Muttenz, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004901942, Registre du commerce Argovie, (400)
Walter Hunziker AG, in Bözberg, CHE-107.119.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7022212).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Tobias, von Kirchleerau, in Villnachern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Werner, von Kirchleerau, in Bözberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2914407, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Maven effect GmbH, in Stetten (SH), CHE-224.730.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7055858).
Statutenänderung:
07.06.2016.
Firma neu:
eventmodus GmbH.
Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.
Domizil neu:
Rheinweg 21, 8200 Schaffhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und die Durchführung von privaten und öffentlichen Anlässen aller Art sowie die Produktion von Musik und deren Vermarktung und Lizenzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volkart, Gregory Henry, von Niederglatt, in Stetten SH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeier, Sebastian, von Möhlin, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunziker, Tobias, von Kirchleerau, in Feuerthalen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.