Qingping Huang
domicilié à Singapur, de Chin et Volksrepubliks Mandats actifs: FMC Agricultural Products International GmbH Connecté à: William Francis Chester, Leonhard J. Tönz, Thierry Patrick Thormann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Qingping Huang" à jour.Vous suivez maintenant "Qingping Huang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Qingping Huang" à jour.Vous suivez maintenant "Qingping Huang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Qingping Huang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Qingping Huang
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Qingping Huang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Qingping Huang
Numéro de publication: HR02-1005897596, Registre du commerce Zoug, (170)
FMC Agricultural Products International AG, in Zug, CHE-101.079.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813777).
Statutenänderung:
27.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.11.2023 und Bilanz per 30.09.2023 mit Aktiven von USD 3'149'832'401.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 12'584'497.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 101 Stammanteile zu USD 1'081.50.
Firma neu:
FMC Agricultural Products International GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FMC Agricultural Products International Sàrl) (FMC Agricultural Products International LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.07.2013 gemäss Vertrag vom 08.07.2013 100 Prozent der Beteiligung an der "FMC (Shanghai) Equipment Leasing Co., Ltd.", in Shanghai (CN) zum Preis von CHF 1'000.00.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calderan, Massimo, von Wallisellen, in Erlenbach (ZH), Vize-Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
FMC Switzerland I GmbH (CHE-282.417.063), in Zug, Gesellschafterin, mit 101 Stammanteilen zu je USD 1'081.50;
Blair, Brian Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Blue Bell (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chester, William Francis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Audubon (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huang, Qingping, chinesischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wanchai (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thormann, Thierry, von Bern, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tönz, Leonhard J., von Vals, in Niederweningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004647920, Registre du commerce Zoug, (170)
FMC Agricultural Products International AG, in Zug, CHE-101.079.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ridge, Stephen James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Qingping, chinesischer Staatsangehöriger, in Wanchai (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.