Lorenz Peter Holinger
domicilié à Liestal, de Liestal Mandats actifs: SanIng AG, Willy Holinger AG Haustechnik Connecté à: Simon Heinrich Rebmann, Stefan Vojnovic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lorenz Peter Holinger" à jour.Vous suivez maintenant "Lorenz Peter Holinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lorenz Peter Holinger" à jour.Vous suivez maintenant "Lorenz Peter Holinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lorenz Peter Holinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lorenz Peter Holinger
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres travaux de construction
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Lorenz Peter Holinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lorenz Peter Holinger
Numéro de publication: HR01-1005419140, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SanIng AG, in Liestal, CHE-197.849.442, Hammerweg 3, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen im Bereich der Haustechnik, insbesondere im Bereich der Sanitärtechnik, sowie die damit zusammenhängende Fachkoordination. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rebmann, Simon Heinrich, von Liestal, in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vojnovic, Stefan, von Binningen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holinger, Lorenz Peter, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2976405, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Willy Holinger AG Haustechnik, in Liestal, CHE-105.812.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holinger, Lorenz Peter, von Liestal, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6989904, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Baugenossenschaft Gewerbeverein Liestal, in Liestal, CH-280.5.900.014-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2002, S. 5).
Firma neu:
Baugenossenschaft Gewerbeverein Liestal in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o c/o Marco Pulver, Nebengasse 6, 4414 Füllinsdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Christian, von Rünenberg, in Bubendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maag, Ernst, von Liestal, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Urs-Martin, von Liestal und Olten, in Rünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thür, Franz, von Altstätten, in Liestal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holinger, Peter, von Liestal, in Liestal, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Karl, von Buus und Liestal, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zehntner-Strübin, Marianne, von Liestal, in Frenkendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaugler, Florian, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lampenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grieder-Spinnler, Denise, von Liestal und Rünenberg, in Thürnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulver, Marco, von Rüeggisberg, in Füllinsdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].