Adrian Hohl
domicilié à Heiden, de Wolfhalden Mandats actifs: Hohl AG Oberegg, Hohl AG Bauunternehmung et plus Connecté à: Werner Hohl, Silvia Hohl-Heller, Elisabeth Katharina Hohl-Mayr et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Hohl" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Hohl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Hohl" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Hohl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Adrian Hohl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Adrian Hohl
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Adrian Hohl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Adrian Hohl
Numéro de publication: HR02-1005925577, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Hohl AG Bauunternehmung, bisher in Heiden, CHE-103.523.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3256935).
Statutenänderung:
15.12.2023.
Sitz neu:
Oberegg.
Domizil neu:
Rutlenstrasse 22, 9413 Oberegg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Seraina, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Adrian, von Wolfhalden, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Hohl-Mayr, Elisabeth Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Heiden, mit Einzelunterschrift;
Hohl-Heller, Silvia, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005925578, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Hohl AG Oberegg, in Oberegg, CHE-174.095.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Adrian, von Wolfhalden, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hohl, Werner, von Wolfhalden, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hohl-Heller, Silvia, von Wolfhalden, in Heiden, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hohl-Mayr, Elisabeth Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Heiden, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4325237, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Hohl AG Oberegg, in Oberegg, CHE-174.095.471, Rutlenstrasse 12, 9413 Oberegg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Baumeisterarbeiten und Planungen sowie die Übernahme von General- und Totalunternehmeraufträgen;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Baumaterialien, Baumaschinen und Fahrzeugen;
Projektierung, Erstellung, Betrieb und Rekultivierung von Aushub- und Inertstoffdeponien;
Verwertung von Abfall- und Recyclingprodukten aller Art;
Betrieb einer Reparaturwerkstätte sowie Transporte aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.06.2018 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hohl, Werner, von Wolfhalden, in Heiden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hohl, Adrian, von Wolfhalden, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hohl-Heller, Silvia, von Wolfhalden, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.